ymddiriedolwyr THE HAMPSHIRE BUILDINGS PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 269378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER CHARLES GOODSHIP | Cadeirydd | 16 February 2024 |
|
|
||||||||||||
CHRISTINE DOMINIQUE BERESFORD | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||||||||||
SARAH ANNE ROBERTS | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|
||||||||||||
DAVINIA FAY POTTERTON | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|
||||||||||||
ANDREW ROBERT MASON | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|||||||||||||
David Hubbard | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|
||||||||||||
Wayne Irish | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|||||||||||||
Dr CELIA MARY CLARK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
BILL FERGIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
ELEANOR BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.