Hanes ariannol VILLAGE HALL - EAST BRENT

Rhif yr elusen: 269419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.28k £4.14k £16.30k £23.82k £19.71k
Cyfanswm gwariant £8.75k £4.72k £13.38k £11.63k £6.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.09k N/A N/A £6.55k N/A