THE TASK FORCE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Task Force Trust was set up in 1975 with the objective of bringing together the young and elderly through intergenerational projects run by various organisations across the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynne Brooke | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Alexander John Randall | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Tatiana Gren-Jardan | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Emma Rogers | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
||||
MICHAEL WAGGETT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203 | £87.52k | £6 | £125.44k | £170.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.64k | £17.38k | £54.97k | £88.28k | £130.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Chwefror 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Chwefror 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27TH MARCH 1975 AND SUPPLEMENTAL DEED OF 29TH AUGUST 1975 as amended on 08 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
A) TO EDUCATE YOUNG PEOPLE ESPECIALLY BY TEACHING THEM THE NEED FOR AND THE MANNER OF RENDERING SERVICE TO THE DISADVANTAGED. B) TO RENDER SERVICES TO THE AGED AND DISABLED AND OR OTHERWISE DISADVANTAGED WITH A VIEW TO THE RELIEF OF POVERTY AMONGST THEM OR TO THE IMPROVEMENT OF THEIR CONDITIONS OF LIFE. FOR THE PUROSES OF THESE OBJECTS DISADVANTAGED MEANS PEOPLE WHO ARE IN NEED BY REASONS OF AGE INFIRMITY DISABLEMENT OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES AFFECTING THEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Erridge Road
LONDON
SW19 3JA
- Ffôn:
- 07968752728
- E-bost:
- emmarogers@taskforcetrust.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window