THE WORSHIPFUL COMPANY OF FURNITURE MAKERS CHARITABLE FUNDS
Rhif yr elusen: 270483
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for those working within and studying for the Furniture Industry
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2012
Cyfanswm incwm: £461,949
Cyfanswm gwariant: £487,368
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 04 Gorffennaf 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1015519 THE WORSHIPFUL COMPANY OF FURNITURE MAKERS' CHARIT...
- 16 Rhagfyr 1975: Cofrestrwyd
- 04 Gorffennaf 2014: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
- FURNITURE MAKERS' COMPANY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 30/04/2010 | 30/04/2011 | 30/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £462.16k | £531.68k | £341.13k | £258.05k | £461.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £394.68k | £407.80k | £389.93k | £500.17k | £487.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £265.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £217.71k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £48.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £346.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £16.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £9.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2012 | 20 Mawrth 2013 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2012 | 28 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2011 | 26 Mehefin 2012 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2011 | 29 Chwefror 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29 SEPTEMBER 1975
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES AND OBJECTS AS THE COURT OF THE COMPANY MAY FROM TIME TO TIME DIRECT AND IN PARTICULAR TO PROVIDE SCHOLARSHIPS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MINUTES DATED 4 JULY 1972 AND TRUST DEED DATED 29 SEPTEMBER 1975
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF BURSARIES, PRIZES AND FUNDS FOR THE FURTHER EDUCATION OF STUDENTS WHO ARE MAKING A CAREER OF THE FURNITURE TRADE INSOFAR AS IS CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 04 Gorffennaf 2014 : Asset transfer out
- 16 Rhagfyr 1975 : Cofrestrwyd
- 04 Gorffennaf 2014 : Tynnwyd
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window