ymddiriedolwyr THE LOUGHTON AMATEUR DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 270635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cathy Naylor | Cadeirydd | 17 October 2013 |
|
|
||||
Andrew Rogers | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Adam Rabinowitz | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Val Jones | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Adams | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
HOWARD PLATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN HOWARTH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.