Hanes ariannol COPTHORNE SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 270757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.24m | £4.34m | £3.96m | £3.96m | £3.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.99m | £4.18m | £4.18m | £4.28m | £4.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.33k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.60k | £295.80k | £144.00k | £79.09k | £62.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.11m | £4.03m | £3.82m | £3.88m | £3.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.24k | £9.60k | £381 | £1.40k | £23.09k | |
|
Incwm - Arall | £56.69k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.92m | £4.14m | £4.12m | £4.25m | £4.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.94k | £39.53k | £53.87k | £30.38k | £46.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.24k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £11.24k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.