Hanes ariannol FRIENDS OF MIR
Rhif yr elusen: 270864
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/03/2017 | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 12/03/2020 | 12/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.41m | £1.74m | £1.17m | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.41m | £1.74m | £1.12m | £1.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.18m | £1.41m | £1.74m | £1.17m | £1.90m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £5 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £951.09k | £1.40m | £1.74m | £1.06m | £1.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £240.11k | £5.99k | £0 | £58.76k | £33.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £7.69k | £80 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £920.56k | £1.40m | £1.74m | £1.01m | £1.89m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.