Hanes ariannol CHAPTER OF THE ORDER OF THE HOLY PARACLETE

Rhif yr elusen: 271117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £830.19k £603.23k £714.93k £715.44k £1.01m
Cyfanswm gwariant £1.34m £1.43m £1.33m £1.34m £1.45m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £53.78k £185.49k £163.00k N/A £4.47k
Incwm o roddion a chymynroddion £181.96k £44.95k £212.68k £121.26k £395.98k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £16.22k £14.77k £42.57k £98.85k £28.72k
Incwm - Weithgareddau elusennol £433.27k £369.00k £331.12k £340.83k £463.02k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £191.61k £174.51k £136.92k £154.51k £118.12k
Incwm - Arall £7.14k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £60.37k £2.96k £151.52k £87.77k £73.93k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.31m £1.40m £1.30m £1.31m £1.42m
Gwariant - Ar godi arian £31.77k £30.90k £32.51k £28.77k £24.72k
Gwariant - Llywodraethu £14.82k £7.92k £7.92k £8.47k £9.13k
Gwariant - Sefydliad grantiau £44.83k £18.81k £21.53k £34.47k £53.40k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £30.52k £30.38k £32.51k £28.77k £24.72k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0