Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau REV DR TRIPLETT'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312728-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 21 MARCH 1857 AS VARIED BY SCHEMES OF 14 MARCH 1873, 10 AUG. 1910 AND 19 SEPT. 1954 AND 16 APRIL 1959 AND 8 NOVEMBER 1959
Gwrthrychau elusennol
PRIZE FUND
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 08 Gorffenaf 1964: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.