Hanes ariannol BALHAM MOSQUE
Rhif yr elusen: 271538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £922.59k | £789.37k | £741.15k | £1.27m | £992.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £796.44k | £747.38k | £632.78k | £675.57k | £787.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £118.97k | £37.07k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £417.64k | £334.29k | £342.68k | £616.42k | £548.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £134.55k | £64.53k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £84.48k | £75.61k | £93.51k | £38.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £282.72k | £287.97k | £298.49k | £374.25k | £405.85k | |
|
Incwm - Arall | £87.69k | £18.11k | £24.37k | £189.20k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £648.28k | £80.22k | £521.11k | £431.86k | £776.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.20k | £0 | £111.67k | £243.71k | £10.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £323.50k | £162.08k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £66.39k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £140.96k | £667.16k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.