Hanes ariannol ARUNDEL CASTLE TRUSTEES LIMITED
Rhif yr elusen: 271833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.86m | £4.09m | £1.02m | £3.76m | £4.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.54m | £3.42m | £2.44m | £3.02m | £4.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £90.53k | £28.56k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.02m | £1.02m | £180.22k | £877.48k | £1.15m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.70m | £2.91m | £627.69k | £2.61m | £3.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £139.16k | £150.29k | £119.46k | £213.78k | £160.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £90.53k | £61.78k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.45m | £2.25m | £1.94m | £2.29m | £3.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.09m | £1.17m | £504.75k | £739.48k | £1.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.74k | £44.44k | £30.01k | £46.32k | £61.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £95.01k | £102.52k | £75.15k | £101.99k | £104.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.