Hanes ariannol GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST GEORGE THE MARTYR

Rhif yr elusen: 272135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.54k £201.35k £189.64k £368.59k £273.75k
Cyfanswm gwariant £73.19k £163.44k £155.62k £202.13k £226.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A