THE SOCIETY OF SAINT WILLIBRORD

Rhif yr elusen: 272832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To foster closer relationships between Anglicans and Old Catholics

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £5,618
Cyfanswm gwariant: £4,488

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Denmarc
  • Ffrainc
  • Gwlad Belg
  • Ireland
  • Sweden
  • Y Ffindir
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Iseldiroedd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mai 1977: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SOCIETY OF ST WILLIBRORD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rt. Revd. Peter Andrew Eagles Ymddiriedolwr 10 November 2020
Dim ar gofnod
Rev Herbert Fadriquela Ymddiriedolwr 31 March 2019
Dim ar gofnod
REVD DR CHARLOTTE MARY METHUEN Ymddiriedolwr 06 November 2016
THE ECCLESIASTICAL HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
AFFIRMING CATHOLICISM
Derbyniwyd: Ar amser
Rt Revd David Hamid Ymddiriedolwr 05 November 2016
OZANNE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev JAMES HARRIS Ymddiriedolwr 07 November 2015
THE BRYN-Y-GROES HOME FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Bruce Rienstra Ymddiriedolwr 07 November 2015
INKBERROW PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE VERY REVD DAVID MUMFORD Ymddiriedolwr 07 November 2015
Dim ar gofnod
Father Salvador Telen Ymddiriedolwr 01 April 2014
Dim ar gofnod
REV Markus Duenzkofer Ymddiriedolwr 01 April 2014
Dim ar gofnod
Rt Revd Paul Ferguson Ymddiriedolwr 01 December 2011
Dim ar gofnod
Rev Canon Wietse Berend van der Velde Ymddiriedolwr 18 November 2010
Dim ar gofnod
THE VENERABLE RICHARD GILLINGS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
THE REVD GEOFFREY HARBORD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev ALAN RONALD WILLIAMS Ymddiriedolwr
Third Order, Society of Saint Francis
Derbyniwyd: Ar amser
THE MABEL JANET BOOTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JOSEPH COLE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.28k £6.45k £5.50k £7.52k £5.62k
Cyfanswm gwariant £9.75k £578 £3.40k £1.66k £4.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Chwefror 2025 21 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 14 Mawrth 2024 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 14 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Jardine Close
Stourbridge
DY8 4AT
Ffôn:
01384371320