ymddiriedolwyr THE FUSILIERS MUSEUM OF NORTHUMBERLAND
Rhif yr elusen: 273064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ARMSTRONG | Cadeirydd | 01 December 2004 |
|
|||||
Alisdair Robert Wilson | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Colonel Anthony Stephen Gawthorpe | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Neil Salvesen | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
Gordon Castle Mr | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|||||
CLARE BAXTER | Ymddiriedolwr | 19 April 2002 |
|
|
||||
LADY VICTORIA PERCY | Ymddiriedolwr | 27 November 1992 |
|
|
||||
HIS GRACE THE DUKE OF NORTHUMBERLAND | Ymddiriedolwr | 07 February 1977 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.