IMPERIAL COLLEGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide support for worthwhile activities within Imperial College of Science Technology and Medicine ("The College") including to provide support for high quality research projects being undertaken at the college.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Westminster
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 11 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1098725 FORMER EMS LIMITED
- 14 Mawrth 1977: Cofrestrwyd
- QUEENS GATE TRUST (Enw blaenorol)
- QUEENS GATE TRUST(ALSO KNOWN AS IMPERIAL COLLEGE TRUST) (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Brown | Cadeirydd | 27 March 2019 |
|
|
||||
Prof Adrian Sutton | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Dr Yasmin Razak | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Dr Christopher Simon Watkins | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
Dr Desmond Geoffrey Johnston | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
Prof Anthony Kinloch | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
Professor Richard Charles Thompson | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
Nigel Christopher Wheatley | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £218.07k | £548.11k | £408.85k | £173.41k | £237.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.07k | £548.11k | £408.85k | £173.41k | £237.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £66.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £481.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £5 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £66.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £507.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £25.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £40.62k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 OCTOBER 1968 SUBSEQUENT DEEDS DATED 4 JUNE 1973, 20 AUGUST 1974, AND 2 JANUARY 1975, AS AMENDED 20 SEPTEMBER 1988, ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 16 AUGUST 2006, RESOLUTIONS DATED 31 OCTOBER 2006 AND 18 JUNE 2008.
Gwrthrychau elusennol
GENERAL CHARITABLE PURPOSES BUT WITH PARTICULAR REFERENCE TO IMPERIAL COLLEGE AS STATED IN PARAGRAPH 5(IV)(A) AND (B) OF FOUNDATION DEED VIZ: FOR THE BENEFI OF THE IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY WHOSE ADMINISTRATIVE OFFICES ARE SITUATE IN PRINCE CONSORT ROAD IN THE CITY OF WESTMINSTER FOR ALL THE PURPOSES THEREOF AS LAID DOWN IN ITS CHARTER. FOR THE CARRYING OUT OF ANY RESEARCH PROJECT OR PROJECTS IN CONNECTION WITH THE SUBJECTS TAUGHT AT THE SAID COLLEGE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
IMPERIAL COLLEGE ADMINISTRATION
LEVEL 4 FACULTY BUILDING
IMPERIAL COLLEGE LONDON
SOUTH KENSINGTON CAMPUS
LONDON
SW7 2AZ
- Ffôn:
- 02075942892
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window