SUSSEX FAMILY HISTORY GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SFHG offers encouragement, help and advice to all. 4 meeting centres with monthly meetings at Brighton & Hove, Horsham, Uckfield, Worthing. SFHG library at Falmer nr Lewes. Website and magazine. E-newsletter "Surelye", e-mailing list. Annual conference. Transcriptions, indexes, databases, CDs etc. from publications@sfhg.uk. Bookstall at events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 29 Mehefin 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MICK HENRY | Cadeirydd | 11 April 2015 |
|
|
||||
Jean Kathleen Donaldson | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Michael John Victor Izzard | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Kathleen Edith Allen | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|||||
Brian Eaton | Ymddiriedolwr | 09 June 2017 |
|
|
||||
Jean Edna Spilsted | Ymddiriedolwr | 09 April 2016 |
|
|
||||
Vee Willis | Ymddiriedolwr | 04 December 2015 |
|
|
||||
MR TERRY MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR DAVE WICKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.55k | £57.64k | £65.79k | £59.93k | £57.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.89k | £46.22k | £45.23k | £54.79k | £65.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 12 MARCH 1977 AS AMENDED 21 MARCH 1981, 20 MARCH 1982, 26TH OCTOBER 1996, 7 APRIL 2001 AND 9 APRIL 2005. as amended on 12 Apr 2014
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ENCOURAGE THE STUDY OF GENEALOGY, HERALDRY AND FAMILY HISTORY; (2) TO COLLECT, INDEX, PRESERVE, PUBLISH AND MAKE ACCESSIBLE ANY DOCUMENTS OR RECORDS RELEVANT TO OBJECTIVE (1); (3) TO PROMOTE THE PRESERVATION OF SUCH RECORDS; (4) TO ASSIST THOSE ENGAGED IN GENEALOGICAL RESEARCH BY MEANS OF LECTURES, PRESENTATIONS, PUBLICATIONS AND ANY OTHER APPROPRIATE MEANS. (4) COLLECT, PUBLISH, CO-ORDINATE AND MAKE ACCESSIBLE IN THE INTERESTS OF GENEALOGY ANY DOCUMENTS OR RECORDS PARTICULARLY RELATING TO THE COUNTY OF SUSSEX. (B) TO PROMOTE THE PRESERVATION OF SUCH DOCUMENTS AND RECORDS. (C) TO ENCOURAGE THE STUDY OF GENEALOGY. (D) TO ASSIST EDUCATIONALLY BY LECTURES OR OTHERWISE IN RECORD RESEARCH.
Maes buddion
COUNTY OF SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Fairford Close
Haywards Heath
RH16 3EF
- Ffôn:
- 01444452347
- E-bost:
- secretary@sfhg.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window