ymddiriedolwyr THE ALCUIN CLUB
Rhif yr elusen: 274203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (277 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV'D CANON CHRISTOPHER PAUL IRVINE | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
Rev'd Dr. Kirtley Yearwood | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||||||
Rev'd Thomas Paul McLean | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||||||||
Rev'd Dr Catherine Elizabeth Reid | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||||||||
Rev Paul Anthony Kingdom | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|||||||||||
Dr Bridget Nichols | Ymddiriedolwr | 17 May 2014 |
|
|
||||||||||
the Very Revd Timothy Reed Barker | Ymddiriedolwr | 21 May 2002 |
|
|
||||||||||
REV DR GORDON PAUL JEANES | Ymddiriedolwr | 01 May 2002 |
|
|
||||||||||
Dr JULIETTE DAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.