ymddiriedolwyr CARE FOR GUILDFORD
Rhif yr elusen: 274756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Claire Harris | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|||||
Vanessa Green | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Philip O'Dwyer | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Denise Hilton | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Chris Kay | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Rosanne Moncur Bond | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
LINDA JOYCE SMITH | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
ZITA MARY DELANEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.