KINGSWOOD VILLAGE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision and management of Kingswood Village Hall for Community events. These events comprise exercise classes, wedding receptions, amateur theatre, council and general elections, private parties and club meetings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,065 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 11 Ebrill 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT IAN GUNN | Cadeirydd | 16 April 2015 |
|
|||||
JULIA DEDI HALE | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
CHANTAL JOANNA FELIX VANHAECKE | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET CAMBLIN | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
MAXINE ANN CAYTON | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
STEPHEN KIPPEN | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
JULIET QUARTERMAIN | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Dr SARAH HARRIET WILSON | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Antony Victor Hawker | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||
james holman thomas chatfield | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.76k | £40.93k | £57.05k | £70.54k | £64.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.73k | £38.42k | £27.71k | £46.99k | £40.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £460 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.23k | £17.47k | £18.87k | £7.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25TH JANUARY 1978 AS AMENDED 27TH SEPTEMBER 1983 AND 21ST MARCH 1994
Gwrthrychau elusennol
ADVANCEMENT OF EDUCATION AND PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION AND TO MANAGE THE MASONIC HALL, KINGSWOOD AS A CENTRE FOR THIS PURPOSE, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
KINGSWOOD VILLAGE AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Holt
Alcocks Lane
Kingswood
TADWORTH
Surrey
KT20 6BB
- Ffôn:
- 020 8655 8500
- E-bost:
- KVCA@PALMERSTON.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window