Hanes ariannol THE PAVILION TRUST

Rhif yr elusen: 275192
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.53k £7.15k £8.29k £9.02k £9.48k
Cyfanswm gwariant £8.35k £11.17k £7.25k £8.83k £80.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A