FRIENDS OF MALMESBURY ABBEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the restoration upkeep and improvement of the fabric of Malmesbury Abbey its furniture ornaments and contents adding to them from time to time. Generally to assist Malmesbury Abbey in any way the Association shall from time to time decide for the enhancement of the Abbey and its contents for the improvement and beautification of the buildings or the services conducted therein or thereby
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 02 Mawrth 1978: Cofrestrwyd
- FOMA (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DOMINIC SUNDERLAND | Cadeirydd | 21 June 2017 |
|
|||||||
Catherine Carmichael Price | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||||
Thomas Keith Cloke | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||||
MARIA LOUISE MARSH | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||||
Rev Oliver Charles Milligan Ross | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||||
Jamie Lester | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||||
Christopher William Daws | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|||||||
DIANA MARY CROWE | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.49k | £4.49k | £5.06k | £31.47k | £3.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.72k | £7.72k | £15.77k | £418 | £7.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE RESTORATION, UPKEEP AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC OF MALMESBURY ABBEY, ITS FURNITURE, ORNAMENTS AND CONTENTS, ADDING TO THEM FROM TIME TO TIME. GENERALLY TO ASSIST MALMESBURY ABBEY IN ANY WAY THE ASSOCIATION SHALL, FROM TIME TO TIME, DECIDE FOR THE ENHANCEMENT OF THE ABBEY AND ITS CONTENTS, FOR THE IMPROVEMENT AND BEAUTIFICATION OF THE BUILDING OR THE SERVICES CONDUCTED THEREIN OR THEREBY.
Maes buddion
MALMESBURY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Abbey Office, Old Squash Court
Holloway
MALMESBURY
Wiltshire
SN16 9BA
- Ffôn:
- 01666823465
- E-bost:
- foma@malmesburyabbey.com
- Gwefan:
-
friendsofmalmesburyabbey.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window