Hanes ariannol THE STANTON HOUSE TRUST

Rhif yr elusen: 275205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.68k £129.43k £131.03k £183.33k £175.29k
Cyfanswm gwariant £112.44k £100.12k £129.45k £163.78k £135.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £23.04k £20.08k N/A N/A N/A