ymddiriedolwyr ST MARGARET'S TRUST
Rhif yr elusen: 275571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David George Goddard | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Anthea Caroline Foster | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Rev'd Canon Mark Dimond | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|||||
Eighth Marquess Townshend Charles George Townshend | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
George Robin Straton Broke | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Nicholas Julian Hedley Pratt | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
Dr JULIAN WILLIAM SEBASTIAN LITTEN | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|||||
Andrew Clive Dodds | Ymddiriedolwr | 01 July 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.