FRIENDS OF VALENCE SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of The is to raise funds for, support and promote Valence School. Valence School is a Local Authority maintained Special Boarding and Day School for Children and Young People with Physical Disabilities Complex Medical Needs and Associated Learning Difficulties. The funds help provide for extra curricular activities, prizes and gifts for the students and capital projects for the school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1137388 HENRY SURTEES FOUNDATION
- 24 Mai 1978: Cofrestrwyd
- VALENCE SCHOOL PARENT STAFF ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Wenham | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Saramia Sofia Piazza-Drew | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Kim Ayles | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Matt Strange | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Debbie Beaney | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.89k | £28.96k | £45.57k | £25.28k | £103.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £4.61k | £23.23k | £83.98k | £82.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 05 Medi 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 05 Medi 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16TH JANUARY 1976 AND AMENDED 21ST NOVEMBER 1976, AND 18TH JULY 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF VALENCE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY).
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF VALENCE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Valence School
VALENCE SCHOOL
WESTERHAM ROAD
WESTERHAM
TN16 1QN
- Ffôn:
- 01959562156
- E-bost:
- friends@valence.kent.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window