THE SOCIETY FOR THE PRESERVATION OF ISLE OF WIGHT CHURCH BELLS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making grants for appropriate Church Bell improvement projects on the Isle of Wight. Providing appropriate volunteer "manpower" and advice to church bell improvement projects on the Isle of Wight.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Barry Downer | Cadeirydd |
|
|
|||||
TRICIA RILEY SHANNON | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
John Leslie Smith | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Alan Beaton | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
PETER TAYLOR | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|||||
Janice Aileen Hookey | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|
||||
Daniel Paul Ruszczyk | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Kieran Downer | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.88k | £1.44k | £1.45k | £2.76k | £3.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £15 | £0 | £31 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 28 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 18TH MARCH 1978 as amended on 17 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO CHURCHES IN THE ISLE OF WIGHT FOR THE PURPOSE OF MAINTAINGIN AND IMPROVING THEIR BELL INSTALLATIONS BY MAKING GRANTS TO THEM AND TO PROMOTE INTEREST IN THE PRESERVATION OF SUCH BELLS.
Maes buddion
ISLE OF WIGHT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT 1
14 UNION STREET
RYDE
PO33 2DU
- Ffôn:
- 07833664475
- E-bost:
- spiwcb@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window