Seven Dials Playhouse Limited


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
- Mae'r Comisiwn Elusennau wedi agor ymchwiliad Open in new window i'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objective of the company is to promote and assist education and the Arts for public benefit by research, discussions and seminars, vocational training, the provision of development facilities related to the Arts in general and especially the theatre and with the production of educational plays; and the provision of professional development and training for Actors via a trading subsidiary.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 28 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- Seven Dials Playhouse Ltd (Enw gwaith)
- Seven Dials Playhouse (Enw blaenorol)
- THE ACTORS CENTRE (Enw blaenorol)
- THE ACTORS PROFESSIONAL CENTRE LIMITED (Enw blaenorol)
- TRISTAN BATES THEATRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irfan Mughal | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Reece McMahon | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Stuart Boxall | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Jamie Wilkes | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Faye Castelow | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
|
||||
Ian Douglas Ross Nicol | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
ANDREW SUBRAMANIAM | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £822.59k | £687.58k | £686.07k | £417.04k | £430.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £790.72k | £755.94k | £452.99k | £701.25k | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £344.56k | £225.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £73.73k | £31.31k | £407.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £501.85k | £512.97k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £247.00k | £143.30k | £99.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £178.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £34.00k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £786.58k | £752.35k | £452.99k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.14k | £3.59k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 20 Rhagfyr 2024 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 20 Rhagfyr 2024 | 143 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Mehefin 2023 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Mehefin 2023 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 21 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 21 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20TH FEBRUARY 1978 as amended on 02 Nov 2021 as amended on 20 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MAINTAIN IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS AND BY RESEARCH LECTURES DISCUSSIONS AND SEMINARS, VOCATIONAL TRAINING AND THE PROVISION OF RESEARCH FACILITIES RELATED TO THE ARTS IN GENERAL AND INTER ALIA THE ART OF THE THEATRE AND BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Seven Dials Playhouse
1A Tower Street
London
London
WC2H 9NP
- Ffôn:
- 02038416606
- E-bost:
- AMANDA@SEVENDIALSPLAYHOUSE.CO.UK
- Gwefan:
-
WWW.SEVENDIALSPLAYHOUSE.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window