Ymddiriedolwyr THE BEERCROCOMBE VILLAGE TRUST
Rhif yr elusen: 276832
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAR ADMIRAL NIALL STUART RODERICK KILGOUR CB | Cadeirydd | 13 June 2017 |
|
|
||||
Claire Mary Mitchem | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Rev Joanna Kathryn Porter | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Graham Walter Harvey | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||
Maureen Ann Longstaff | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.