THE CROYDON BACH SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Traditional choral society, with several public performances and Come and Sing Days every year in and around the Croydon area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Croydon
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 289259 THE JUBILATE CHOIR
- 15 Mawrth 1978: Cofrestrwyd
- CROYDON BACH CHOIR (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Volti | Cadeirydd | 15 October 2014 |
|
|
||||
Alan Longhurst | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Christine Roseberg | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Professor Elizabeth Alice Kuipers | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
MOIRA O'DONNELL | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
||||
Joe Hague | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
||||
MARION PADGHAM | Ymddiriedolwr | 12 March 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.57k | £4.86k | £18.88k | £19.90k | £29.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.44k | £2.66k | £18.77k | £21.11k | £20.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH JANUARY 1979 AS AMENDED ON 27 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC, IN PARTICULAR THE WORKS OF BACH, IN ORDER TO FOSTER PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH WORKS BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE.
Maes buddion
CROYDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Matthew's Church
Chichester Road
Croydon
CR0 5NQ
- Ffôn:
- 020-8467 9467
- E-bost:
- chairman@croydonbachchoir.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window