BURY ST EDMUNDS WOMEN'S AID CENTRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide support and accommodation for people affected by Domestic Abuse. We offer temporary accommodation in a safe and supportive refuge where women and their children can recover from the traumatic effects of Domestic Abuse and make informed choices. We also offer a range of community services, courses and counselling to support women to rebuild their lives after abuse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £108,656 o 7 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1064814 THE INNER WHEEL CLUB OF STOWMARKET CHARITY ACCOUNT
- 23 Tachwedd 1978: Cofrestrwyd
- Restore Women's Aid (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Iannelli-Popham | Cadeirydd | 12 July 2021 |
|
|
||||
Siobhan O'Neill | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Susan Lesley Dearman | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Charlene Marie Boyaram | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Hannah Rachel Stammers | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Patricia Jane Leach | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
JACQUELINE ANNE BURNETT | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|||||
FIONA HARBRON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINA DYE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH LARCOMBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £350.42k | £380.45k | £404.27k | £458.99k | £352.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £376.86k | £358.45k | £398.45k | £466.79k | £453.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £139.77k | £181.39k | £180.28k | £131.38k | £108.66k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14TH NOVEMBER 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE DISTRESS AND SUFFERING OF INDIVIDUALS AND THEIR CHILDREN WHO HAVE SUFFERED OR ARE EXPOSED TO DOMESTIC VIOLENCE AND ABUSE OR COERCIVE CONTROL BY THE PROVISION OF SAFE TEMPORARY ACCOMMODATION AND PRACTICAL, EMOTIONAL AND FINANCIAL SUPPORT.
Maes buddion
THE BOROUGH OF BURY ST. EDMUNDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO Box 715
BURY ST. EDMUNDS
SUFFOLK
IP33 9HQ
- Ffôn:
- 01284753085
- E-bost:
- admin@restore-wa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window