Dogfen lywodraethu ADDENBROOKE'S KIDNEY PATIENTS ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 277236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9TH NOVEMBER 1978 AS AMENDED BY 25 JUNE 2000. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 JUL 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 NOV 2017 as amended on 21 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM RENAL DISEASE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE NEEDS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.