ASSOCIATION FOR INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY

Rhif yr elusen: 277511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The AIA is the national organisation for people who share an interest in Britain's industrial past. It brings together people who are researching, recording, preserving and presenting the great variety of this country's industrial heritage.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £420,816
Cyfanswm gwariant: £216,821

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Awst 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jinyue Zhang Ymddiriedolwr 05 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Pen Foreman Ymddiriedolwr 03 September 2023
NATIONAL COAL MINING MUSEUM FOR ENGLAND TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
BRADFORD LGBTQ+ STRATEGIC PARTNERSHIP LTD.
Derbyniwyd: Ar amser
Juan Manuel Cano Sanchiz Ymddiriedolwr 03 September 2023
Dim ar gofnod
Euan Humphreys Ymddiriedolwr 03 September 2023
Dim ar gofnod
Richard Vernon Ymddiriedolwr 25 September 2022
BRIGHTON TOY AND MODEL MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
THE SUSSEX INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Otis Roger Gilbert Ymddiriedolwr 25 September 2022
Dim ar gofnod
Geoffrey Wallis Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Zoe Arthurs Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Ian West Ymddiriedolwr 02 September 2018
BIRCHMEADOW CENTRE MANAGEMENT COMMITTEE
Derbyniwyd: Ar amser
KEITH FALCONER Ymddiriedolwr 02 September 2018
Dim ar gofnod
JOHN JONES Ymddiriedolwr 25 August 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £218.43k £181.08k £57.39k £194.27k £420.82k
Cyfanswm gwariant £197.09k £168.62k £163.19k £138.37k £216.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 15 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 St. Michaels Close
Madeley
TELFORD
Shropshire
TF7 5SD
Ffôn:
01952416026