THE FREDERICK WILLIAM POWELL SCHOLARSHIP FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide grants to boys (who with the approval of the Principal for the time being of the Southend on Sea Municipal College) are taking up or have entered a profession calling or trade involving further study or instruction and who would be unable to do so or continue to do so without financial assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1052061 ESSEX COMMUNITY FOUNDATION
- 07 Mehefin 1979: Cofrestrwyd
- 19 Ebrill 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18k | £733 | £0 | £0 | £112 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 24 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 04 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 19 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 15TH MAY 1944 AND SCHEME OF THE 28TH AUGUST 1980
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE GRANTS TO BOYS (WHO WITH THE APPROVAL OF THE PRINCIPAL FOR THE TIME BEING OF THE SOUTHEND ON SEA MUNICIPAL COLLEGE) ARE TAKING UP OR HAVE ENTERED A PROFESSIN CALLING OR TRADE INVOLVING FURTHER STUDY OR INSTRUCTION AND WHO WOULD BE UNABLE TO DO SO OR CONTINUE TO DO SO WITHOUT FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
SOUTHEND-ON-SEA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window