ymddiriedolwyr THE HAMOND EDUCATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 277789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID WICKERSON | Cadeirydd | 15 May 2014 |
|
|
||||
Graham John Edwards | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Paul Robert William Darby | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Jacob Morton | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Jill Skinner | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Sallyanne Palmer | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Gavin Cowley | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
David Henry Upton | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
ROBIN HORN | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|
||||
ROBERTO ANGHILERI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.