THE PRINCESS ANNE'S CHARITIES

Rhif yr elusen: 277814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To support charitable bodies or for other such charitable purposes as the Trustees shall decide and in particular those in which The Princess Royal has an interest. The Trustees do not make grants to individuals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £242,301
Cyfanswm gwariant: £280,205

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mai 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julian Arthur Vaughan Smith Ymddiriedolwr 18 February 2019
CHARISHARE COMMON INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
CHARINCO COMMON INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
CHARISHARE RESTRICTED COMMON INVESTMENT
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
LEEDS CASTLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER DAVID ROGER MORGAN Ymddiriedolwr 17 March 2016
FORCES PENSION SOCIETY CHARITABLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WHITEHILL CHASE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
SALLY JENNIFER TENNANT OBE Ymddiriedolwr 17 March 2016
Dim ar gofnod
VICE ADMIRAL SIR TIM LAURENCE KCVO CB ADC Ymddiriedolwr 14 September 1988
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £235.07k £359.39k £229.02k £260.05k £242.30k
Cyfanswm gwariant £246.52k £233.72k £392.65k £279.62k £280.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 22 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 22 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 04 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 04 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 08 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 08 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BUCKINGHAM PALACE
LONDON
SW1A 1AA
Ffôn:
02070244199
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael