THE CHARTERED INSTITUTION OF BUILDING SERVICES ENGINEERS

Rhif yr elusen: 278104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

CIBSE publishes authoritative, internationally recognised Guidance and Codes and sets the criteria for best practice in building services engineering, with particular emphasis on the response to climate change. CIBSE accredits courses of study in further and higher education, approves work-based training programmes and provides routes to full professional registration.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstralia
  • Gogledd Iwerddon
  • Hong Kong
  • Ireland
  • Yr Alban
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE CHARTERED INSTITUTION OF BUILDING SERVICES ENGINEERS BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Fiona Cousins FCIBSE Cadeirydd 07 May 2019
Dim ar gofnod
Francis Wilfred Pilbeam FCIBSE Ymddiriedolwr 12 June 2024
Dim ar gofnod
WING LUNG MA Ymddiriedolwr 12 June 2024
Dim ar gofnod
Mike Burton Ymddiriedolwr 13 June 2023
Dim ar gofnod
Mark Walker Ymddiriedolwr 13 June 2023
Dim ar gofnod
Dr Ruth Kelly Waskett Ymddiriedolwr 05 May 2022
Dim ar gofnod
David Stevens Ymddiriedolwr 05 May 2022
Dim ar gofnod
Lionel James Ymddiriedolwr 05 May 2022
CIBSE BENEVOLENT FUND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Alan Cooper FCIBSE Ymddiriedolwr 05 May 2020
UK LIFT INDUSTRY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE LIFT AND ESCALATOR SYMPOSIUM EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: 13 diwrnod yn hwyr
BABBACOMBE CLIFF RAILWAY CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Vince Arnold FCIBSE Ymddiriedolwr 05 May 2020
Dim ar gofnod
Mr Les Copeland Ymddiriedolwr 10 May 2018
CIBSE BENEVOLENT FUND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Adrian Catchpole FCIBSE Ymddiriedolwr 09 May 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.36m £6.12m £6.89m £8.47m £9.55m
Cyfanswm gwariant £7.29m £6.20m £6.61m £7.70m £9.36m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £93.53k £39.00k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.56m £2.38m £2.76m £4.03m £4.33m
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.74m £3.67m £3.98m £4.33m £757.87k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £63.65k £64.08k £63.03k £71.54k £199.78k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £4.26m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £93.53k £39.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.11m £3.62m £4.03m £4.31m £5.44m
Gwariant - Ar godi arian £3.18m £2.58m £2.58m £3.39m £3.92m
Gwariant - Llywodraethu £65.15k £35.46k £48.21k £53.20k £144.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £667.52k £585.16k £665.07k £731.03k £626.46k
Buddsoddiadau tymor hir £1.96m £2.09m £2.38m £2.09m £2.29m
Cyfanswm asedau £2.28m £1.94m £2.68m £2.84m £3.30m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £36.00k £24.00k £9.00k £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £2.28m £2.07m £2.73m £2.37m £2.92m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 17 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
RULES (REVISED) APPROVED AT SPECIAL GENERAL MEETINGS HELD 26 FEBRUARY 1958 AND 16 APRIL 1958 AS AMENDED BY SCHEME OF 7 AUGUST 2007
Gwrthrychau elusennol
TO AFFORD PECUNIARY OR OTHER ASSISTANCE TO MEMBERS OR FORMER MEMBERS OR THEIR DEPENDANTS WHO NEED SUCH ASSISTANCE
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 19 Ebrill 1996 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
91-94 Saffron Hill
London
EC1N 8QP
Ffôn:
02086755211
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael