THE WALSHAM-LE-WILLOWS COMMUNITY COUNCIL

Rhif yr elusen: 278321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Umbrella organisation for village based community activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £3,356
Cyfanswm gwariant: £9,931

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Hydref 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • COMMUNITY COUNCIL (Enw gwaith)
  • WALSHAM OBSERVER (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karen Quinn Ymddiriedolwr 26 June 2024
MEMORIAL HALL WALSHAM-LE-WILLOWS
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Cousins Ymddiriedolwr 26 June 2024
MEMORIAL HALL WALSHAM-LE-WILLOWS
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Matthews Ymddiriedolwr 05 July 2023
MEMORIAL HALL WALSHAM-LE-WILLOWS
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Tuck Ymddiriedolwr 05 July 2023
MEMORIAL HALL WALSHAM-LE-WILLOWS
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Bartholomew Ymddiriedolwr 21 February 2020
THE THORPE WOODLANDS ADVENTURE CENTRE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MEMORIAL HALL WALSHAM-LE-WILLOWS
Derbyniwyd: Ar amser
Trevor Edward Roberts Ymddiriedolwr 21 February 2020
WALSHAM-LE-WILLOWS SPORTS CLUB CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Derbyniwyd: Ar amser
MEMORIAL HALL WALSHAM-LE-WILLOWS
Derbyniwyd: Ar amser
Cheryl Joyce Bartholomew Ymddiriedolwr 21 February 2020
MEMORIAL HALL WALSHAM-LE-WILLOWS
Derbyniwyd: Ar amser
Shirley White Ymddiriedolwr 21 February 2020
MEMORIAL HALL WALSHAM-LE-WILLOWS
Derbyniwyd: Ar amser
David William Murray Ymddiriedolwr 21 February 2020
MEMORIAL HALL WALSHAM-LE-WILLOWS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.73k £4.33k £5.25k £11.03k £3.36k
Cyfanswm gwariant £4.03k £4.13k £6.66k £6.61k £9.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 02 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Tachwedd 2020 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 UPPER MEADOW
WALSHAM-LE-WILLOWS
BURY ST. EDMUNDS
IP31 3AY
Ffôn:
01359 258349
E-bost:
ibarth2@aol.com