Hanes ariannol THE HAVANT YOUTH SAIL TRAINING SCHEME

Rhif yr elusen: 278412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.59k £14.34k £18.56k £44.92k £3.77k
Cyfanswm gwariant £16.81k £6.91k £11.44k £53.77k £8.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £225 £230 £240 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A