Hanes ariannol IPSWICH AND DISTRICT STROKE CLUB
Rhif yr elusen: 278443
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.39k | £2.67k | £1.74k | £1.72k | £1.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.62k | £3.71k | £2.66k | £3.17k | £1.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.