Hanes ariannol THE CHARITY TRUST OF THE ROTARY CLUB OF LONDON

Rhif yr elusen: 278511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.82k £37.45k £47.01k £47.93k £42.23k
Cyfanswm gwariant £38.16k £50.64k £50.73k £38.42k £12.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A