LORD BRENTFORD'S CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making gifts for such charitable purposes as the Trustees decide
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Westminster
- Dwyrain Sussex
- Lambeth
Llywodraethu
- 25 Medi 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 244989 JOYNSON-HICKS FUND
- 07 Tachwedd 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISCOUNTESS GILLIAN EVELYN BRENTFORD OBE, FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VISCOUNT CRISPIN WILLIAM BRENTFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.27k | £4.51k | £5.65k | £3.00k | £4.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.44k | £11.54k | £3.60k | £4.85k | £4.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 10 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DEED DATED 13TH JUNE 1979
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETON SHALL THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Hildenbrook Farm
Hildenborough
TONBRIDGE
Kent
TN11 9JN
- Ffôn:
- 01732921539
- E-bost:
- crispin.brentford@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window