CHARITY OF LADY CAPEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide funds to five nominated Church of England state schools in accordance with the provisions of the will of Lady Capel.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 23 May 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
- Hammersmith And Fulham
- Hounslow
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 1980: Cofrestrwyd
- LADY CAPEL'S CHARITY (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Bailes | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Rev Giles Anthony Fraser | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Caroline Helen Maude Hill | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
PAUL DEREK BOOTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ANTHONY TELFER SAYWELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBIN FREDERICK IAN GOODGAME | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEORGE RICHARD CHESMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN NICHOLAS FLOYER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MONICA ALICE BRIDGEWATER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/05/2020 | 23/05/2021 | 23/05/2022 | 23/05/2023 | 23/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.85k | £5.96k | £6.08k | £6.22k | £6.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.75k | £0 | £6.12k | £6.00k | £6.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 23 Mai 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mai 2023 | 24 Mai 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mai 2022 | 24 Ebrill 2023 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mai 2021 | 06 Ebrill 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mai 2020 | 22 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL DATED 18TH AUGUST 1719 .
Gwrthrychau elusennol
THE SUPPORT USE AND BENEFIT IN EQUAL SHARES OF SUCH OF THE FOLLOWING CHARITY SCHOOLS AS SHALL BE KEPT UP AND SUPPORTED AND SHALL TEACH THE FAITH AND THE FAITH AND PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND NAMELY KEW, BRENTFORD, RICHMOND,FAVERSHAM, MORTLAKE, HAMMERSMITH, EALING, CHELTENHAM AND TEWKESBURY, GLOUCESTER, HALTWISSLE ALIAS HALTWHISTLE AND PARISH OF ST. ANDREW, HOLBORN.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 Gloucester Court
Kew Road
RICHMOND
Surrey
TW9 3EA
- Ffôn:
- 07947157080
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window