ymddiriedolwyr THE HENRY BRADSHAW SOCIETY
Rhif yr elusen: 278781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Susan Rankin | Cadeirydd | 26 April 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Anthony William Harris | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|||||||||||
Professor John Harper | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|||||||||||
Dr David Pelteret | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||||||||
Dr Nicolas John Bell | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|||||||||||
Rev UWE MICHAEL LANG | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|||||||||||
Dr Alan Thacker | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Bernard Moreton | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||||||||
Prof. Rosalind Love | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Eleanor Giraud | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||||||||
Prof. Teresa Webber | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||||||||
Prof. Katy Cubitt | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||||||||
Prof. Sarah Hamilton | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||||||||
Dr Henry Parkes | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||||||||
HELEN GITTOS | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|||||||||||
Dr Frank Lawrence | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||||||||
Dr Daniel DiCenso | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.