Hanes ariannol NEW DIORAMA
Rhif yr elusen: 278795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £907.74k | £684.64k | £616.42k | £1.35m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £838.47k | £739.37k | £572.86k | £1.22m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.61k | £101.68k | £287.74k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £322.02k | £137.77k | £398.10k | £541.25k | £187.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £442.88k | £364.78k | £59.45k | £805.78k | £996.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £331 | £159 | £17 | £7 | £822 | |
|
Incwm - Arall | £142.51k | £181.93k | £158.85k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £837.27k | £739.10k | £572.36k | £1.21m | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.20k | £271 | £500 | £4.88k | £507 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.28k | £10.76k | £5.51k | £6.74k | £10.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.