Hanes ariannol THE TOTNES NATURAL HEALTH CENTRE

Rhif yr elusen: 279033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.17k £14.60k £27.38k £32.91k £35.95k
Cyfanswm gwariant £35.35k £6.63k £34.81k £43.48k £41.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.33k N/A N/A N/A