THE NATIONAL ASSOCIATION OF CITIZENS ADVICE BUREAUX

Rhif yr elusen: 279057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Citizens Advice provides free, independent, confidential and impartial advice to everyone on their rights and responsibilities. We value diversity, promote equality and challenge discrimination.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Medi 1977: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CITIZENS ADVICE (Enw gwaith)
  • CITIZENS ADVICE CYMRU (Enw gwaith)
  • CITIZENS ADVICE CYNGOR AR BOPETH (Enw gwaith)
  • NACAB (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Matthew Swindells Cadeirydd 01 March 2024
Dim ar gofnod
Paige Campbell Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
Deborah Harris-Ugbomah Ymddiriedolwr 11 October 2024
NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Lewis Brencher Ymddiriedolwr 08 July 2024
Dim ar gofnod
Frank Hont Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Roxane Heaton Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Bevis Watts Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Sarah Anne Wilson Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Janine La Rosa Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Mark Allen Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Steve Hughes Ymddiriedolwr 26 July 2022
Dim ar gofnod
Finola Mary McDonnell Ymddiriedolwr 31 March 2020
FT FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION CAMPAIGN
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £139.12m £162.63m £153.62m £166.32m £167.73m
Cyfanswm gwariant £137.13m £168.82m £151.05m £153.40m £168.66m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £566.00k £0 £30.00k £1.63m £1.30m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £95.85m £111.63m £99.15m £126.92m £88.58m
Incwm o roddion a chymynroddion £267.00k £636.00k £751.00k £19.58m £10.98m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £138.19m £161.42m £152.22m £145.20m £154.08m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £285.00k £29.00k £13.00k £528.00k £1.68m
Incwm - Arall £381.00k £543.00k £644.00k £1.01m £989.00k
Incwm - Cymynroddion £17.00k £140.00k £107.04k £1.00k £57.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £136.87m £157.26m £149.34m £151.64m £164.92m
Gwariant - Ar godi arian £262.00k £717.00k £1.72m £1.76m £2.89m
Gwariant - Llywodraethu £1.10m £11.00m £12.00m £1.40m £1.40m
Gwariant - Sefydliad grantiau £75.42m £89.15m £84.50m £78.92m £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £10.85m £0 £0 £856.00k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £1.89m £1.47m £1.47m £1.01m £882.00k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £43.59m £47.00m £45.86m £57.80m £57.32m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 -£29.03m -£26.30m -£35.60m -£33.19m
Cyfanswm rhwymedigaethau £33.14m £13.54m £11.36m £11.37m £14.12m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 14 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

14 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 05 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 05 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 15 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 15 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 12 FEBRUARY 1982
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF THE UNITED KINGDOM BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS. PREVIOUSLY REGISTERED UNDER 274356.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Hanes cofrestru
  • 30 Medi 1977 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Citizens Advice
1 Easton Street
LONDON
WC1X 0DW
Ffôn:
03000231231