Hanes ariannol HOLMEWOOD HOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 279267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.95m | £8.03m | £7.43m | £7.98m | £8.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.42m | £7.63m | £7.26m | £7.64m | £7.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £134.65k | £142.25k | £149.97k | £131.58k | £151.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £94.05k | £27.48k | £19.55k | £35.60k | £15.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £314.88k | £145.71k | £243.40k | £387.91k | £379.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.48m | £7.41m | £7.01m | £7.56m | £8.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.74k | £9.37k | £386 | £5.67k | £101.91k | |
|
Incwm - Arall | £5.00k | £438.05k | £159.31k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.23m | £7.52m | £7.09m | £7.35m | £7.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £183.58k | £110.36k | £171.34k | £291.61k | £318.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £12.24k | £12.73k | £12.63k | £17.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.