BURY'S STRAY CAT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To reduce the suffering of stray & feral cats. Neutering is encouraged as the only humane method of control. To rescue & rehome as many cats as possible. Euthanasia is only on a vet's advice. To help with the cost of neutering & treatment in cases of hardship. To take responsibility for ill or injured cats until an owner is traced. To maintian high standards of care for cats we are look after.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
67 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 01 Chwefror 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Purnell | Cadeirydd | 12 January 2024 |
|
|
||||
Sharon Plummer | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Susannah Smith | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|||||
Carolyn Baulch | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Zoe Starling | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.62k | £261.19k | £368.98k | £229.82k | £129.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.65k | £108.10k | £106.69k | £113.31k | £143.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mawrth 2025 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
08 Mawrth 2025 | 128 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Chwefror 2023 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Chwefror 2023 | 98 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 15 JANUARY 1980 AS AMENDED 16 JULY 1991, 26 SEPTEMBER 1998 AND 9 JUNE 2001 as amended on 08 Aug 2009 as amended on 12 Jun 2010 as amended on 07 Jun 2013
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OF CRUELTY TO CATS BY RESCUING, PROVIDING TREATMENT, CARE AND ACCOMMODATION FOR CATS IN NEED
Maes buddion
BURY ST. EDMUNDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FRIARS ORCHARD
LITTLE WHELNETHAM
BURY ST. EDMUNDS
IP30 0UH
- Ffôn:
- 01284388455
- E-bost:
- admin@burystraycatfund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window