ymddiriedolwyr THE CLAPHAM SOCIETY
Rhif yr elusen: 279595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK LEFFLER | Cadeirydd | 18 October 2021 |
|
|
||||||||||
Michael James Barry | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||||||||
Michael John Langley | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|||||||||||
Georges Chalfoun | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||||||||
Gery Roberts | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||||||||
Alison Macnair | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||||||||
Alison Inglis Jones | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||||||||
Ruth Eastman | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||||||||
Julia Barbara Barfield | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||||||||
Gillian Ann White | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||||||||
CHRISTINE ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 14 September 2014 |
|
|
||||||||||
DAVID STEWART BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARTIN DRURY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.