DDRC HEALTHCARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefits of safer diving practices and of the wider applications of hyperbaric oxygen in general medicine through service delivery, awareness raising, training and research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,473,849
Roddion a chymynroddion | £13.78k | |
Weithgareddau elusennol | £1.72m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £501.62k | |
Buddsoddiadau | £236.96k | |
Arall | £6.15k |
Cyfanswm gwariant:
£2,183,564
Codi arian | £334.38k | |
Weithgareddau elusennol | £1.85m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,683,839 o 2 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £334.38k | |
Gwariant elusennol | £1.85m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £290.29k |
Pobl

51 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£110k i £120k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 14 Mawrth 1980: Cofrestrwyd
- DDRC (Enw gwaith)
- DIVING DISEASES RESEARCH CENTRE (Enw blaenorol)
- DIVING DISEASES RESEARCH CENTRE (Enw blaenorol)
- DIVING DISEASES RESEARCH CENTRE LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Lunn | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Rhodri Davey | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|||||
Richard Chubb | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|||||
PETER ATKEY | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
John Montgomerie Chapman | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Raymond Sparrow | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
Brian Clargo | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
THOMAS GAVIN ANTHONY | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16m | £1.77m | £2.42m | £2.37m | £2.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91m | £2.17m | £1.96m | £2.08m | £2.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.63m | £1.55m | £1.59m | £1.65m | £1.68m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.29k | £11.57k | £12.81k | £18.45k | £13.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £454.28k | £174.73k | £461.87k | £428.09k | £501.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.68m | £1.56m | £1.60m | £1.66m | £1.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.89k | £9.45k | £230.83k | £245.04k | £236.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £16.79k | £113.43k | £19.22k | £6.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.97m | £1.70m | £1.80m | £1.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £216.68k | £194.42k | £268.19k | £280.01k | £334.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.65k | £48.98k | £63.61k | £66.04k | £55.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.85m | £2.84m | £2.96m | £2.83m | £2.78m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4 | £1.62m | £1.62m | £1.62m | £1.62m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.74m | £425.16k | £1.04m | £1.35m | £1.55m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £591.20k | £1.28m | £1.56m | £1.46m | £1.31m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/03/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/08/1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/01/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/12/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/03/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/03/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/07/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20/05/2013
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE RELIEF OF SICKNESS BY: (A) THE CONDUCT OF SCIENTIFIC AND MEDICAL RESEARCH INTO (I) THE EFFECT UPON THE HUMAN BODY OF EXPOSURE TO ALTERED PRESSURE AND/OR GAS ENVIRONMENTS, AND (II) UNDERWATER DIVING SAFETY, AND THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH; (B) THE PREVENTION AND TREATMENT OF MEDICAL CONDITIONS ARISING FROM EXPOSURE TO AN ALTERED PRESSURE AND/OR GAS ENVIRONMENT; (C) THE ALTERED PRESSURE AND/OR GAS ENVIRONMENT TREATMENT OF ILLNESS, DISABILITY OR INJURY; (D) THE PROVISION OF TRAINING IN ALTERED PRESSURE AND/OR GAS ENVIRONMENT TREATMENT, PROCEDURES AND CARE; AND (E) THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT THE EFFECTS UPON THE HUMAN BODY OF EXPOSURE TO ALTERED PRESSURE AND/OR GAS ENVIRONMENTS. IN THESE OBJECTS 'ALTERED PRESSURE AND/OR GAS ENVIRONMENT' MEANS ANY ENVIRONMENT IN WHICH PRESSURE DIFFERS FROM THAT AT SEA LEVEL, AND/OR THE CONSTITUENT GASES DIFFER IN NATURE FROM THOSE PRESENT IN AIR.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DDRC Healthcare
HYPERBARIC MEDICAL CENTRE
8 RESEARCH WAY
DERRIFORD
PLYMOUTH
PL6 8BU
- Ffôn:
- 01752209999
- E-bost:
- info@ddrc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window