THE WEXFORD FESTIVAL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of education in fine arts of young artists in world of operatic musical and dramatic performances and performance of opera musical and dramatic works rarely performed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Ireland
Llywodraethu
- 28 Ebrill 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1189184 WEXFORD FESTIVAL OPERA UK FOUNDATION
- 26 Mawrth 1980: Cofrestrwyd
- 28 Ebrill 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- WEXFORD FESTIVAL OPERA UK TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.91k | £60.38k | £61.57k | £34.64k | £78.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.71k | £62.68k | £99.62k | £42.53k | £58.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 29 Tachwedd 2019 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 29 Tachwedd 2019 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 10 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 10 Hydref 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12TH FEBRUARY 1980
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATON IN THE FINE ARTS OF YOUNG ARTISTS AND ARTISTS IN TRAINING ESPECIALLY WITH A VIEW TO AFFORDING OPPORTUNITY TO PROMISING ARTISTS TO APPEAR IN PUBLIC PERFORMANCE IN THE UNITED KINGDOM AND EIRE WHERE SUCH OPPORTUNITY WOULD NOT NORMALLY IN THE WIDER WORLD OF OPERATIC MUSICAL AND DRAMATIC PERFORMANCE CONSTITUTE A COMMERCIALLY VIABLE PROMOTION. (B) THE UNITED KINGDOM AND EIRE OF OPERA RARE AND OTHER RARELY PERFORMED MUSICAL AND DRAMATIC WORKS ESPECIALLY THOSE WHITCH WOULD NOT IN THE WIDER WORLD OF OPERATIVE MEUSICAL AND DRAMATIC PERFORMANCE CONSTITUTE A COMMERCIALLY VIABLE PROMOTION.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND REPUBLIC OF IRELAND
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window